ニュース系
VIP系
厳選ピックアップ
見逃せない2chまとめ

東大生の98%が24×26=?を1秒以内に正解するらしいぞwwwwwww

icon_big
1: 以下、\(^o^)/で30がお送りします 2016/06/01(水) 20:04:29.234 ID:rBu3U4dSd
625-1をやるらしいwwwwwww

引用元:東大生の98%が24×26=?を1秒以内に正解するらしいぞwwwwwwwwwwwwwwww


2: 以下、\(^o^)/で30がお送りします 2016/06/01(水) 20:05:12.045 ID:FdvFahSZ0
東大波の頭だけど全くわからん

3: 以下、\(^o^)/で30がお送りします 2016/06/01(水) 20:05:28.619 ID:Me1+3PwQd
なんのための筆算なり電卓やねん

4: 以下、\(^o^)/で30がお送りします 2016/06/01(水) 20:05:38.812 ID:Ufjn6v2V0
30×30以内は暗記してる

6: 以下、\(^o^)/で30がお送りします 2016/06/01(水) 20:06:19.902 ID:vgnryKyk0
まあ5^4ぐらい知っとるわな

7: 以下、\(^o^)/で30がお送りします 2016/06/01(水) 20:06:20.010 ID:jfw7qSpz0
(25-1)(25+1)の展開やぞ
中学生でもわかるわこんなん

20: 以下、\(^o^)/で30がお送りします 2016/06/01(水) 20:08:38.478 ID:nfP004d90
>>7
それは思いつかなかったわ
(20+4)(20+6)は思いついた


そうか、2トビはそれができるのか

32: 以下、\(^o^)/で30がお送りします 2016/06/01(水) 20:12:04.102 ID:OOLhT1Xx0
>>7
お前頭いいな
誰か、こいつを東大にいれてやってくれ

40: 以下、\(^o^)/で30がお送りします 2016/06/01(水) 20:14:21.105 ID:vgnryKyk0
いや>>7でしょ

47: 以下、\(^o^)/で30がお送りします 2016/06/01(水) 20:17:15.028 ID:zzNwRTp90
>>7
おまえガウスだろ

50: 以下、\(^o^)/で30がお送りします 2016/06/01(水) 20:18:38.104 ID:XguiaryF0
>>7
自分もそう計算したけど
25 x 25 = 625
がスパっと出てくるのは、わりと計算慣れした部類の人らしいよ

81: 以下、\(^o^)/で30がお送りします 2016/06/01(水) 20:31:08.876 ID:Cl8+uw+m0
>>50
a^2=(a-1)^2+2a-1
だから1から毎回カウントアップしていけば暗算でも出せる
というのを何回も頭の中でやってたら25くらいまでの二乗は覚えたわ

10: 以下、\(^o^)/で30がお送りします 2016/06/01(水) 20:06:54.661 ID:2hRi1X3f0
1秒以内は盛りすぎ

11: 以下、\(^o^)/で30がお送りします 2016/06/01(水) 20:07:00.802 ID:5PB00azk0
20と4に分けて20と6づつかけたらいいやん

14: 以下、\(^o^)/で30がお送りします 2016/06/01(水) 20:07:23.408 ID:d87KOPj80
そんなどうでもいい計算より統計学学んだ方がマシ

17: 以下、\(^o^)/で30がお送りします 2016/06/01(水) 20:07:48.684 ID:JKFv2cP/0
25かける25ができん

18: 以下、\(^o^)/で30がお送りします 2016/06/01(水) 20:08:22.526 ID:sJofVmPp0
25^2が1秒でできない

24: 以下、\(^o^)/で30がお送りします 2016/06/01(水) 20:09:40.977 ID:DdH8vAxsr
東大生でも算数やるんか

25: 以下、\(^o^)/で30がお送りします 2016/06/01(水) 20:09:43.704 ID:sjctwQgMM
一方底辺の俺は24+26と間違えて
「はい50!やべえ俺天才WWW」となった

74: 以下、\(^o^)/で30がお送りします 2016/06/01(水) 20:27:54.678 ID:F8fqaJpd0
>>25
むしろ天才

26: 以下、\(^o^)/で30がお送りします 2016/06/01(水) 20:09:46.655 ID:vgnryKyk0
5^4知らん奴おるんか
5,25,125,625って覚えやすいのにな

29: 以下、\(^o^)/で30がお送りします 2016/06/01(水) 20:11:24.613 ID:AQew84Lo0
>>26
そんなもん覚えてもなんにもならんし
一の桁足したら10になる二桁の掛け算のやり方覚えた方がまだマシ

31: 以下、\(^o^)/で30がお送りします 2016/06/01(水) 20:11:52.432 ID:vgnryKyk0
>>29
覚えるんじゃなくて
覚えようとしなくても覚えてるレベルだろ

27: 以下、\(^o^)/で30がお送りします 2016/06/01(水) 20:10:17.872 ID:R0M8ajeV0
アホばっかりやん

28: 以下、\(^o^)/で30がお送りします 2016/06/01(水) 20:11:16.508 ID:7In4G8nf0
東大工学部卒だけど全くできん

30: 以下、\(^o^)/で30がお送りします 2016/06/01(水) 20:11:44.800 ID:fPuXpVmR0
流石に3秒くらいやろ

34: 以下、\(^o^)/で30がお送りします 2016/06/01(水) 20:12:16.543 ID:o3CKpzJb0
76+57でも見てから答えるまでに1秒以上かかるが?

35: 以下、\(^o^)/で30がお送りします 2016/06/01(水) 20:12:22.918 ID:wVwWkb9E0
2桁の掛け算くらい暗算しろや

36: 以下、\(^o^)/で30がお送りします 2016/06/01(水) 20:12:52.783 ID:h+RIhW1c0
数学屋だけど1.5秒掛かってしまった

38: 以下、\(^o^)/で30がお送りします 2016/06/01(水) 20:13:18.259 ID:5g7B8ypir
インド式数学

39: 以下、\(^o^)/で30がお送りします 2016/06/01(水) 20:13:29.041 ID:7In4G8nf0
暗算でやるとすれば
=24×25+24
=6×4×25+24
=624
だな

41: 以下、\(^o^)/で30がお送りします 2016/06/01(水) 20:14:58.281 ID:7wvnMHCU0
>>39
俺は24×20=480にしてそこに20×6足したあと4×6足すわ

42: 以下、\(^o^)/で30がお送りします 2016/06/01(水) 20:15:03.034 ID:5g7B8ypir
30×20+4×6=624

43: 以下、\(^o^)/で30がお送りします 2016/06/01(水) 20:15:04.644 ID:h+RIhW1c0
15,25,35,45,55,65,75,85,95の2乗は容易に暗算できる

48: 以下、\(^o^)/で30がお送りします 2016/06/01(水) 20:17:18.508 ID:ZTDxBVC6a
>>43
少なくね?

53: 以下、\(^o^)/で30がお送りします 2016/06/01(水) 20:19:27.660 ID:h+RIhW1c0
>>48
20×20まで暗記してる変人なら195の2乗までできるよやったね

61: 以下、\(^o^)/で30がお送りします 2016/06/01(水) 20:22:28.976 ID:ZTDxBVC6a
>>53
^2だけ分かってたら足し算だけでいけるやん?

46: 以下、\(^o^)/で30がお送りします 2016/06/01(水) 20:16:46.042 ID:e/cV2guY0
東大生のすごいところは計算能力の高さじゃないでしょ
計算なんて電卓があればできる

80: 以下、\(^o^)/で30がお送りします 2016/06/01(水) 20:31:05.354 ID:XguiaryF0
>>46
計算力は実はわりと大事だよ

数学できない子は、自分は頭が悪いから数学できない
デキる人はもとから脳の作りが違う、みたいに思い込んでる人多いけど
少なくとも中高の大学受験レベルまでは、計算力が足りてないのがほとんど
逆に言えば、東大に合格するような人たちは、計算力も高い

51: 以下、\(^o^)/で30がお送りします 2016/06/01(水) 20:19:05.895 ID:lkM+HWzO0
俺は脳内そろばんで計算した

54: 以下、\(^o^)/で30がお送りします 2016/06/01(水) 20:19:37.927 ID:2BgaEopZ0
小学生の時はこういうの即答できてた

56: 以下、\(^o^)/で30がお送りします 2016/06/01(水) 20:20:45.035 ID:1NfJLofod
東大だけど3秒はかかったと思う

58: 以下、\(^o^)/で30がお送りします 2016/06/01(水) 20:22:01.560 ID:/smt87CF0
○5^2は○+1×○が頭で尻尾に25つけるだけだよ

63: 以下、\(^o^)/で30がお送りします 2016/06/01(水) 20:22:56.985 ID:OvY2zsL/0
>>58
やるじゃん

62: 以下、\(^o^)/で30がお送りします 2016/06/01(水) 20:22:31.626 ID:2uqq+ktq0
(20×4)(20×6)から424+20×(4+6)みたいにやっちゃう

64: 以下、\(^o^)/で30がお送りします 2016/06/01(水) 20:23:39.831 ID:xjWel9fGd
趣味でやるならいいけど仕事では確実性のある電卓等を使ってね

67: 以下、\(^o^)/で30がお送りします 2016/06/01(水) 20:25:11.392 ID:/ujbzeKmd
一方インドの小学生は

69: 以下、\(^o^)/で30がお送りします 2016/06/01(水) 20:25:43.875 ID:7NlcNgIe0
10の位が同じで1の位が足すと10になる場合
10の位の数字とそれより1大きい数をかけると答えの100の位になって
1の位をそのままかけると答えの下二桁になる

って小学校のときに覚えたの15年以上経っていまだに覚えてる

70: 以下、\(^o^)/で30がお送りします 2016/06/01(水) 20:25:47.440 ID:BRCWzrgR0
二桁になるとダメだ
スマホで電卓を見ちゃう

73: 以下、\(^o^)/で30がお送りします 2016/06/01(水) 20:27:10.610 ID:H4xVqRx90
(25×25は・・・えーっと・・・)

75: 以下、\(^o^)/で30がお送りします 2016/06/01(水) 20:27:57.170 ID:bRgttGtd0
>>73
はいタイムオーバアアアアアアアアアアアアアアアwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

78: 以下、\(^o^)/で30がお送りします 2016/06/01(水) 20:29:11.297 ID:H4xVqRx90
>>75
アアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアア!!!!?!?????????!!!???????????


この記事が気に入ったら
いいね!しよう
最新情報をお届けします

本日注目の話題!

コメント一覧

※ 1. ばかになりもうした  2016年06月02日 08:51 ID:g8WTS9vB0 ※このコメントに返信する※
(e/d)

25×25に5秒はかかったわ(。´Д⊂)


※ 2. 私は名無しさん  2016年06月02日 08:55 ID:5tpUrmdk0 ※このコメントに返信する※
(e/d)

25×25が暗算できない
でも
知能指数は東大生平均より
はるか上と言う不思議


※ 3. まとめブログリーダー  2016年06月02日 09:00 ID:z.TaaIk20 ※このコメントに返信する※
(e/d)

謎定期


※ 4. ななし  2016年06月02日 09:16 ID:VCORcAFK0 ※このコメントに返信する※
(e/d)

下1桁が5の2乗は
下1桁の5を除いた数字と、その数字に1を足した数の掛け算に25をくっつければok
2×3=6
よって625

95×95なら9×10に25つけて9025


※ 5. 私は名無しさん  2016年06月02日 09:18 ID:KHSAtElX0 ※このコメントに返信する※
(e/d)

24×26
=24×25+24
=6×(4×25)+24
=6×100+24
=600+24
=624
の方が楽だと思うわ。
25×25=625はサッと出てこない


※ 6.  2016年06月02日 09:26 ID:TYBwTqTl0 ※このコメントに返信する※
(e/d)

一方工業卒は2秒で電卓を使った


※ 7. あ  2016年06月02日 09:29 ID:oF4t9PQq0 ※このコメントに返信する※
(e/d)

1秒は無理です


※ 8. ななし  2016年06月02日 09:30 ID:l6duIaz30 ※このコメントに返信する※
(e/d)

こんなネタスレにマジレスの嵐


※ 9. 私は名無しさん  2016年06月02日 09:35 ID:3UrQzvjj0 ※このコメントに返信する※
(e/d)

読んで一応分かるが能が過熱する感覚があるおれはFラン^^


※ 10.  2016年06月02日 09:41 ID:jKz8.xyp0 ※このコメントに返信する※
(e/d)

25×25は暗算というよりよく使う、出てくる計算だから頭に刷り込まれてると思う
つーか理系ならよく見るはず
だとしても1秒は盛りすぎだと思う(早慶並感)


※ 11. 私は名無しさん  2016年06月02日 09:47 ID:ekHprQFm0 ※このコメントに返信する※
(e/d)

東大生はそんな計算はできるけど「国家」など大局では
特亜の配下に納まりたがる/
朝鮮教育の賜物では?


※ 12. 名無し  2016年06月02日 09:53 ID:XibQLcf00 ※このコメントに返信する※
(e/d)

n^2なんて15までしか覚えてない定期


※ 13. 私は名無しさん  2016年06月02日 09:54 ID:KHSAtElX0 ※このコメントに返信する※
(e/d)

※4
おもしろいね
35×35なら30×40+25=1225
45×45なら40×50+25=2025
55×55なら50×60+25=3025
65×65なら60×70+25=4225 ってな感じかな?
覚えておきます


※ 14. (;・ω・)  2016年06月02日 09:56 ID:OxBxWoT60 ※このコメントに返信する※
(e/d)

1秒は無理だろ。
正解を出して答えを確認してはじめて正解したと言えるだろ
盛りすぎ


※ 15. 私は名無しさん  2016年06月02日 10:06 ID:f.fDhK6F0 ※このコメントに返信する※
(e/d)

いきって暗算。間違えて大失敗てのが自称数に強い底辺のやること。

東大は暗算と電卓が同じ値と確認してから答えを言う。
(2秒。ただし電卓を探すのに5秒)。

京大は暗算と筆算が同じ値と確認してから答えを言う。
(6秒)
  ・
  ・
  ・
MARCH・KKDRは電卓を二度叩いて同じ値と確認してから答えを言う。
(10秒)

ニッコマ、サンキンコウリュウはエクセルを起動する(身近に電卓など無い)。

F欄はスマホの電卓アプリを起動して、挙げ句の果てに打ち間違える。


※ 16.  2016年06月02日 10:16 ID:jKz8.xyp0 ※このコメントに返信する※
(e/d)

まぁ、これは計算できるかというより25×25を即出せるぐらい慣れてるかって話だから計算方法をベラベラ語ってるのはアホっぽいわ


※ 17. し  2016年06月02日 10:19 ID:LKm5GJMQ0 ※このコメントに返信する※
(e/d)

13×13と14×14の安心設計感

大好き


※ 18. 私は名無しさん  2016年06月02日 10:26 ID:XAIf4v650 ※このコメントに返信する※
(e/d)

東大卒だけど普通に筆算します


※ 19. あ  2016年06月02日 10:33 ID:vl7B0bRn0 ※このコメントに返信する※
(e/d)

なんに使うか知らんけどこんなの400〜900のど真ん中ちょい400寄りだから大体600とちょっとだなでいいだろ急いでるなら
急いでなくて正確なものが必要なら電卓探し、場合によってはプログラム組む
突然、急ぎで、正確な答えが必要になる場面は来ない
なぜなら相手が正確か判断できないから
要するに予めプログラムされたものに答えを打ち込むタイプのゲーム・テスト向け知識


※ 20. 私は名無しさん  2016年06月02日 11:02 ID:GVV5xNzv0 ※このコメントに返信する※
(e/d)

れんげ「24×26って、24を26回足せばいいのんな?」


※ 21. 名無し  2016年06月02日 11:04 ID:lk.Z2bkm0 ※このコメントに返信する※
(e/d)

25^2が出来なかったから、24*1000/4+24=624でやった


※ 22. 私は名無しさん  2016年06月02日 11:08 ID:NA9TTd2.0 ※このコメントに返信する※
(e/d)

二乗の差の公式を使えるかどうかでないの?


※ 23. 私は名無しさん  2016年06月02日 11:28 ID:47DpMbzc0 ※このコメントに返信する※
(e/d)

思いつくっつーか単に何度かやったことあるだけだろ


※ 24.  2016年06月02日 11:35 ID:W1Td.9bb0 ※このコメントに返信する※
(e/d)

大きい数字の暗算なんて
一の位が正確に分かるより桁数が瞬時に分かる方が有用だというのは経営とか宇宙に携わってると分かる


※ 25. 私は名無しさん  2016年06月02日 11:36 ID:V1493pNE0 ※このコメントに返信する※
(e/d)

15x15=
24x26=
33x37=
42x48=
 共通な所は?  10の桁が同じで  片方に1をたして掛ける
  1の桁をたすと10に成る  両方を掛ける、この数字を記録したら?


※ 26. あ  2016年06月02日 11:40 ID:jcDghta50 ※このコメントに返信する※
(e/d)

分かんないっす…(小声)


※ 27. 私は名無しさん  2016年06月02日 11:49 ID:wTzqlMHr0 ※このコメントに返信する※
(e/d)

24*26=24*(25+1)
=24*25+24
=(6*4)*25+24
=6*(4*25)+24
=6*100+24
=600+24
=624

見た目はめんどくさそうだけど25*4=100さえ覚えてたら簡単


※ 28. 私は名無しさん  2016年06月02日 12:15 ID:V1493pNE0 ※このコメントに返信する※
(e/d)

解らなくてごめん
例えば  68x62= (6+1)x(6)を42・・とする
    次の計算の数値を ・・を所に (8)x(2)の数値を記録する
  42・・を 4216とする  答えは 4216 です


※ 29. 私は名無しさん  2016年06月02日 13:29 ID:V1493pNE0 ※このコメントに返信する※
(e/d)

ありゃりゃ、誰も返答してくれん、
  理解してもらえたのかな ?


※ 30. まとめブログリーダー  2016年06月02日 13:38 ID:T2hWMvIo0 ※このコメントに返信する※
(e/d)

25の2乗なんて覚えてない


※ 31. ななし  2016年06月02日 13:56 ID:tozqiY.d0 ※このコメントに返信する※
(e/d)

防衛大卒ワイ30秒で答えを出す


※ 32. 名無しさん  2016年06月02日 13:58 ID:lNXmmepk0 ※このコメントに返信する※
(e/d)

ワイ高卒「^」を顔文字以外で初めて見た。読み方もわからん。


※ 33. 名無しでおk  2016年06月03日 23:20 ID:.QZ0W71c0 ※このコメントに返信する※
(e/d)

差が2の積って時点で因数分解が浮かぶのは数学齧ってる人間にとっては当然


コメント投稿

名前

     絵文字

いつもコメントありがとうございますm(_ _)m
アダルトとURLはNGワードにしています。(リンク先の安全確認が出来ないためです)
コメントができない場合は、一時的な不具合の場合があります。

芸能・ニュース
VIP・その他
厳選ピックアップ
見逃せない2chまとめ